序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁玲鹏 | 60% | 600万人民币 |
2 | 王玉娥 | 40% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁玲鹏
|
|
2 |
王玉娥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2019-11-21 | 法定代表人变更 |
贺书勇
|
梁玲鹏
|
3 | 2019-11-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 贺书勇; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 梁玲鹏; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 王玉娥; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2019-11-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:贺书勇;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:贺书勇;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:梁玲鹏;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:贺书勇;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-11-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 沈福美; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 贺书勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 梁玲鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 王玉娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
6 | 2017-11-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********52286组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********51836L
|
7 | 2017-11-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:林伟荣;原联络员固定电话:*********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:贺书勇;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:贺书勇;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
8 | 2015-04-13 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:计算机软硬件、电子产品的技术开****、技术服务、成果转让。;
|
一般经营项目: 服务:计算机软硬件、电子产品的技术开****、技术服务、成果转让,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,具体详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》);
|
9 | 2014-06-06 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 林伟荣;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);许可经营项目: 无。;股东: 沈福美, ***万;林泽春, ***万;林伟荣, ***万;组织机构: 林伟荣 职务: 执行董事兼总经理;林泽春 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 贺书勇;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);许可经营项目: 服务:利用信息网络经营网络游戏产品(含网络游戏虚拟货币****行),从事网络文化产品的展览、比赛活动(许可项目有效期内方可经营);股东: 贺书勇, ****万;组织机构: 贺书勇 职务: 执行董事兼总经理;沈福美 职务: 监事;
|