序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵鸿达 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵鸿达
|
|
2 |
孙燕青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-05 | 出资比例备案 |
姓名: 赵则良; 出资额: *万; 百分比: **%;姓名: 赵鸿达; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 赵鸿达; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
2 | 2021-08-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 赵鸿达; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 赵则良; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 赵鸿达; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
3 | 2021-08-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-08-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 赵则良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 赵鸿达; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 孙燕青; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 赵鸿达; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2017-04-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:谢利忠,原联络员固定电话:,原联络员移动电话:******** ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,原联络人员证件号码:********,原财务负责人姓名:谢利忠,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:********,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:赵鸿达,现联络员固定电话:,现联络员移动电话:******** ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,现联络人员证件号码:********,现财务负责人姓名:赵鸿达,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证,现财务负责人身份证件号码:********
|
6 | 2017-04-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈蕾; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 汪松祥; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 赵则良; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]姓名: 赵鸿达; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2017-04-18 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2019-06-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
8 | 2017-04-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
汪松祥
|
赵鸿达
|
9 | 2016-06-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********768649
|
10 | 2015-03-03 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区党山镇解放村
电话:
|
住所: 萧山区瓜沥镇解放村 电话:
|