序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 100% | 18000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨水余
|
|
2 |
楼渊
|
|
3 |
邓林
|
|
4 |
欧阳建国
|
|
5 |
吴飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
2 | 2020-08-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
3 | 2019-11-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周焕辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张德军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张萌; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: 杨水余; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 欧阳建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吴飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨水余; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 楼渊; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [新增]姓名: 欧阳建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邓林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
4 | 2019-11-07 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-09-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 吴飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周焕辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张德军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张萌; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 欧阳建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 吴飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周焕辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张德军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张萌; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 杨水余; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 欧阳建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
6 | 2018-09-05 | 法定代表人变更 |
冯光
|
杨水余
|
7 | 2018-03-19 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
8 | 2018-03-19 | 出资日期备案 |
企业名称: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司; 出资日期: 2016-06-30
|
企业名称: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司; 出资日期: 2016-06-30
|
9 | 2018-03-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张萌; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 欧阳建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 冯光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 吴飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周焕辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张德军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张萌; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 欧阳建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
10 | 2018-03-19 | 出资方式备案 |
|
|