序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶良土 | 90% | 900万人民币 |
2 | 王欣 | 5% | 50万人民币 |
3 | 杭丹琪 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶良土
|
|
2 |
陈志
|
|
3 |
黎欣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江美程汽车租赁有限公司宁波分公司
|
刘尚 | 2014-12-17 |
2 |
浙江美程汽车租赁有限公司苏州分公司
|
叶伟民 | 2011-07-01 |
3 |
浙江美程汽车租赁有限公司成都分公司
|
叶伟民 | 2011-04-18 |
4 |
浙江美程汽车租赁有限公司深圳分公司
|
杜亦轩 | 2011-03-30 |
5 |
浙江美程汽车租赁有限公司西安第一分公司
|
叶伟民 | 2011-03-11 |
6 |
浙江美程汽车租赁有限公司上海闸北分公司
|
胡业立 | 2011-03-08 |
7 |
浙江美程汽车租赁有限公司广州分公司
|
刘道深 | 2011-02-28 |
8 |
浙江美程汽车租赁有限公司青岛分公司
|
张健 | 2011-01-31 |
9 |
浙江美程汽车租赁有限公司武汉分公司
|
张健 | 2011-01-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********39765
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********8766X6
|
2 | 2016-02-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 杭丹琪;许可经营项目: 无;组织机构: 杭丹琪 职务: 执行董事;王欣 职务: 监事;钟剑锋 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 叶良土;许可经营项目: ;组织机构: 陈志 职务: 总经理;黎欣 职务: 监事;叶良土 职务: 执行董事;
|
3 | 2011-08-31 | 投资人(股权)备案 |
股东: 王欣, **万;钟剑锋, **万; [退出]杭丹琪, ***万;
|
股东: 杭丹琪, **万;王欣, **万;叶良土, ***万; [新增]
|