序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈锦云 | 65% | 325万人民币 |
2 | 谢圳楠 | 35% | 175万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈煜琪
|
|
2 |
陈锦云
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州兆隆贸易有限公司瓯海分公司
|
陈臣亚 | 2019-10-10 |
2 |
杭州兆隆贸易有限公司宁波分公司
|
胡文择 | 2006-03-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-25 | 经营范围变更 |
批****、零售:预包装食品,日用百货,化妆品,纺织品,办公用品,汽车配件,金属材料,装饰材料,计算机设备及配件,钟表,小家电;服务:钟表、小家电的维修,会展会务,设计、制作、代理、****布国内广告。
|
一般项目:日用家电零售;皮革制品销售;日用杂品销售;化妆品批****;家用电器销售;针纺织品销售;日用百货销售;化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2020-07-03 | 联系电话变更 |
********-**** ***********
|
******** ***********
|
3 | 2020-07-03 | 住所变更 |
上城区解放路**号****室
|
浙江省杭州市上城区解放路**号****-*室
|
4 | 2018-09-26 | 法定代表人变更 |
盛勇
|
陈煜琪
|
5 | 2018-09-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 盛勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 陈锦云; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 陈煜琪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 陈锦云; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2016-08-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********2954XK
|
7 | 2016-08-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****、零售:预包装食品,日用百货,化妆品,纺织品,办公用品,汽车配件,金属材料,装饰材料,计算机设备及配件,钟表,小家电;服务:钟表、小家电的维修。;
|
一般经营项目: 批****、零售:预包装食品,日用百货,化妆品,纺织品,办公用品,汽车配件,金属材料,装饰材料,计算机设备及配件,钟表,小家电;服务:钟表、小家电的维修,会展会务,设计、制作、代理、****布国内广告。;
|
8 | 2015-04-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 谢圳楠;一般经营项目: 批****、零售:日用百货,化妆品,纺织品,办公用品,汽车配件,金属材料,装饰材料,计算机设备及配件,钟表,小家电;服务:钟表、小家电的维修。;许可经营项目: 批****、零售:预包装食品(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。;组织机构: 陈锦云 职务: 监事;谢圳楠 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 盛勇;一般经营项目: 批****、零售:预包装食品,日用百货,化妆品,纺织品,办公用品,汽车配件,金属材料,装饰材料,计算机设备及配件,钟表,小家电;服务:钟表、小家电的维修。;许可经营项目: ;组织机构: 陈锦云 职务: 监事;盛勇 职务: 执行董事兼总经理;
|
9 | 2013-10-29 | 投资人(股权)备案 |
股东: 胡文择, **万; [退出]谢圳楠, ***万;陈锦云, ***万;
|
股东: 谢圳楠, ***万;陈锦云, ***万;
|
10 | 2013-07-09 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 批****、零售:日用百货,化妆品,纺织品,办公用品,汽车配件,金属材料,装饰材料,计算机设备及配件,钟表,小家电;服务:钟表、小家电的维修。其他无需报经审批的一切合法项目。;
许可经营项目: 批****、零售:预包装食品(有效期至2013年3月24日止)。;
组织机构: 陈锦云 职务: 监事; 谢圳楠 职务: 执行董事; 谢圳楠 职务: 总经理;
|
一般经营项目: 批****、零售:日用百货,化妆品,纺织品,办公用品,汽车配件,金属材料,装饰材料,计算机设备及配件,钟表,小家电;服务:钟表、小家电的维修。; 许可经营项目: 批****、零售:预包装食品(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。; 组织机构: 陈锦云 职务: 监事; 谢圳楠 职务: 执行董事兼总经理;
|