序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周玉祥 | 90% | 2700万人民币 |
2 | 蔡安宁 | 10% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡安宁
|
|
2 |
周玉祥
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江思创信息技术有限公司湖州分公司
|
潘晓君 | 2008-04-25 |
2 |
浙江思创信息技术有限公司广州分公司
|
郑兵 | 2006-03-02 |
3 |
浙江思创信息技术有限公司南京分公司
|
郑兵 | 2005-11-28 |
4 |
浙江思创信息技术有限公司北京分公司
|
郑兵 | 2005-11-02 |
5 |
浙江思创信息技术有限公司合肥分公司
|
郑兵 | 2005-10-31 |
6 |
浙江思创信息技术有限公司重庆分公司
|
2005-10-11 | |
7 |
浙江思创信息技术有限公司河南分公司
|
郑兵 | 2005-09-09 |
8 |
浙江思创信息技术有限公司成都分公司
|
刘鹏 | 2005-08-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:周玉祥;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:周玉祥;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:蔡安宁;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蔡安宁;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2019-01-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周玉祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 张凌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 殷筱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 章嵘; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 周玉祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 蔡安宁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
3 | 2019-01-11 | 法定代表人变更 |
周玉祥
|
蔡安宁
|
4 | 2019-01-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周玉祥; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 章嵘; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 周玉祥; 出资额: ****万; 百分比: **%姓名: 蔡安宁; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2016-12-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********9016X4
|
6 | 2013-08-29 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 第二类增值电信业务中的信息业务(范围详见《增值电信业务经营许可证》,有效期至2015年6月9日)。
|
许可经营项目:
|
7 | 2013-04-09 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市古翠路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:杭州市西湖区
|
住所: 杭州市古翠路*号*幢 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:杭州市西湖区
|
8 | 2011-03-11 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 第二类增值电信业务中的信息业务(范围详见《增值电信业务经营许可证》,有效期至2015年6月9日)。
|
9 | 2009-03-16 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 周玉祥; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈平; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 章嵘; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 周玉祥; 出资额: ****; 百分比: **%
|
10 | 2008-11-06 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 章嵘; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 周玉祥; 出资额: ****; 百分比: **%
|
姓名: 周玉祥; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈平; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|