序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州交通资产管理有限公司 | 50% | 3250.0万人民币 |
2 | 杭州长运运输集团有限公司 | 50% | 3250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁军
|
|
2 |
周勇明
|
|
3 |
王如策
|
|
4 |
章衎嵩
|
|
5 |
徐磊
|
|
6 |
鲁建高
|
|
7 |
胡乐英
|
|
8 |
袁敏
|
|
9 |
朱超峰
|
|
10 |
徐建晖
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州长运客运站场有限公司火车东站公路汽车站
|
吴彧平 | 2017-08-29 |
2 |
杭州长运客运站场有限公司快运分公司
|
龚磊 | 2010-04-21 |
3 |
杭州长运客运站场有限公司西站
|
李海燕 | 2009-10-21 |
4 |
杭州长运客运站场有限公司东站
|
周方鸣 | 2009-10-21 |
5 |
杭州长运客运站场有限公司中心站
|
王建新 | 2009-10-21 |
6 |
杭州长运客运站场有限公司北站
|
斯海平 | 2009-10-21 |
7 |
杭州长运客运站场有限公司南站
|
陈小红 | 2009-10-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2021-09-02 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-08-31 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2021-08-31 | 其他事项备案 |
|
|
5 | 2021-06-16 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2021-06-16 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
7 | 2021-06-16 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2021-06-16 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2021-03-19 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2021-03-19 | 法定代表人变更 |
|
|