序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 平佳钦 | 67% | 335.0万人民币 |
2 | 赵建光 | 33% | 165.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵建光
|
|
2 |
陈条娥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 平佳钦; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 赵建光; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 陈条娥; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 赵建光; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2022-07-29 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 平佳钦; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 赵建光; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈条娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:徐建芬;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 赵建光; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈条娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:徐建芬;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2022-07-29 | 法定代表人变更 |
平佳钦
|
赵建光
|
5 | 2021-11-02 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
6 | 2021-11-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 平佳钦; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 赵建光; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 陈条娥; 出资额: **万; 百分比: **.****%; [退出]
|
姓名: 平佳钦; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 赵建光; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
7 | 2019-09-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴德仁; 出资额: **万; 百分比: **.****%; [退出]姓名: 赵建光; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 陈条娥; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
姓名: 平佳钦; 出资额: **万; 百分比: **.****%; [新增]姓名: 赵建光; 出资额: **万; 百分比: **.****%;姓名: 陈条娥; 出资额: **万; 百分比: **.****%;
|
8 | 2019-09-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴德仁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 平佳钦; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 赵建光; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 平佳钦; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 赵建光; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈条娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
9 | 2017-07-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴德仁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 吴德仁; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈条娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 吴德仁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 平佳钦; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 赵建光; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
10 | 2017-07-25 | 经营范围(业务范围)变更 |
组装:免漆门、免漆线条、免漆大板**
|
生产、加工:免漆门、免漆线条、免漆大板、免漆橱柜、免漆浴室柜、免漆护墙板、免漆家具;货物及技术的进出口**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|