序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄正继 | 66% | 660.0万人民币 |
2 | 杭氧集团股份有限公司 | 34% | 340万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
佘新明
|
|
2 |
黄正继
|
|
3 |
邱秋荣
|
|
4 |
朱波
|
|
5 |
李辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-10 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2018-05-10 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2016-07-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
4 | 2012-08-29 | 住所变更 |
|
|
5 | 2010-06-29 | 一般经营项目变更 |
|
|
6 | 2009-10-16 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2008-10-23 | 法定代表人变更 |
|
|