序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省农村****展集团有限公司 | 100% | 30000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许勇军
|
|
2 |
邹刚
|
|
3 |
杨淑君
|
|
4 |
丁亚平
|
|
5 |
徐军相
|
|
6 |
陈金象
|
|
7 |
吴本炎
|
|
8 |
钱永红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 法定代表人变更 |
姚海强
|
许勇军
|
2 | 2021-12-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁亚平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴本炎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚海强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 徐军相; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨淑君; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邹刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱永红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁亚平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴本炎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐军相; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨淑君; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许勇军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 邹刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱永红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2021-10-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚海强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐优年; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 钱永红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁亚平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 吴本炎; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 姚海强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐军相; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨淑君; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 邹刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 钱永红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2021-02-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁亚平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 姚海强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐优年; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 姚海强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐优年; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱永红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁亚平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 姚海强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 徐优年; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁亚平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 姚海强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 徐优年; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
6 | 2019-02-14 | 经营范围变更 |
农业的投资开****,技术成果推广,信息咨询服务,小城镇和新农村建设投资,临安瑞晶洞景区开****、旅游服务(不含旅行社),初级食用农产品、饲料、棉花、橡胶、糖、建筑材料、装饰材料、塑料制品、焦炭、金属材料及制品、化工原料(不含危险品及易制毒化学品)、钢材、水泥、润滑油、燃料油(不含成品油)、矿产品(除专控)的销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农业的投资开****,技术成果推广,食品的经营(凭许可证经营),信息咨询服务,小城镇和新农村建设投资,临安瑞晶洞景区开****、旅游服务(不含旅行社),初级食用农产品、饲料、棉花、橡胶、糖、建筑材料、装饰材料、塑料制品、焦炭、金属材料及制品、化工原料(不含危险品及易制毒化学品)、钢材、水泥、润滑油、燃料油(不含成品油)、矿产品(除专控)的销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-02-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁亚平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 傅维仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 袁彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 郦几宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 丁亚平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 姚海强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 徐优年; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈金象; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
8 | 2019-02-14 | 法定代表人变更 |
袁彤
|
姚海强
|
9 | 2019-02-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:丁亚平;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:许红;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:丰胜勇;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王亚萍;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2018-05-22 | 法定代表人变更 |
何启海
|
袁彤
|