序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省地质调查院 | 100% | 600.030000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
舒强
|
|
2 |
陈小磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-28 | 法定代表人变更 |
龚日祥
|
舒强
|
2 | 2018-08-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张法兴; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 杨洁莹; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出]姓名: 汪庆华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王孔忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 龚日祥; 证件号码: ***************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]
|
姓名: 舒强; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 舒强; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 陈小磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2016-04-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********3260X2
|
4 | 2010-12-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省地质调查院; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 事业法人
|
企业名称: 浙江省地质调查院; 出资额: ***.**; 百分比: ***%; 法人性质: 事业法人
|
5 | 2010-12-20 | 注册资本(金)变更 |
170
|
600.03( + 252.95882% )
|
6 | 2010-12-20 | 行业代码变更 |
行业代码:7800
|
行业代码:7820
|
7 | 2010-12-20 | 实收资本变更 |
170
|
600.03( + 252.95882% )
|
8 | 2008-05-21 | 住所变更 |
住所: 杭州市萧山区萧杭路牛脚湾*号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:杭州市萧山区
|
住所: 杭州市萧山区萧金路***号*号楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:杭州市萧山区
|
9 | 2008-02-29 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省地质调查院; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 事业法人
|
企业名称: 浙江省地质调查院; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 事业法人
|
10 | 2008-02-29 | 注册资本(金)变更 |
100
|
170( + 70% )
|