序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李天成 | 51% | 132.6万人民币 |
2 | 李腾飞 | 49% | 127.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李腾飞
|
|
2 |
李天成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********432761
|
2 | 2013-01-04 | 投资人(股权)备案 |
股东: 李腾飞, ***.*万;李欢敏, ***.*万; [退出]组织机构: 李欢敏 职务: 执行董事兼总经理; [退出]李腾飞 职务: 监事;
|
股东: 李腾飞, ***.*万;李天成, ***.*万; [新增]组织机构: 李腾飞 职务: 执行董事兼总经理;李天成 职务: 监事; [新增]
|
3 | 2012-05-08 | 住所变更 |
住所: 杭州市拱墅区石祥路***号运河钢材市场五区****-*号
一般经营项目: 批****、零售:金属材料,建筑材料(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营)。
电话:
|
住所: 拱墅区石祥路***号(杭州运河钢材市场五区****-*号) 一般经营项目: 金属材料、建筑材料的批****、零售(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营) 电话:
|
4 | 2011-02-11 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 林美芳;股东: 李腾飞, ***.*万;林美芳, ***.*万;组织机构: 李腾飞 职务: 监事;林美芳 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 李腾飞;股东: 李腾飞, ***.*万;李欢敏, ***.*万;组织机构: 李欢敏 职务: 执行董事兼总经理;李腾飞 职务: 监事;
|
5 | 2010-10-14 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 200万人民币元;实收资本: 200万人民币元;股东: 李腾飞, 98万;林美芳, 102万;
|
注册资本: 260万人民币元;实收资本: 260万人民币元;股东: 李腾飞, 127.4万;林美芳, 132.6万;
|