序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王学红 | 20% | 7万人民币 |
2 | 王香女 | 17.14286% | 6万人民币 |
3 | 王和礼 | 17.14286% | 6万人民币 |
4 | 王传森 | 17.14286% | 6万人民币 |
5 | 王林香 | 17.14286% | 6万人民币 |
6 | 王和军 | 11.42857% | 4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王学红
|
|
2 |
王和礼
|
|
3 |
王传森
|
|
4 |
王林香
|
|
5 |
王和军
|
|
6 |
王香女
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-04 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-08-04 | 高级管理人员备案 |
|
|
3 | 2022-08-04 | 合作社成员信息备案 |
|
|
4 | 2022-08-04 | 住所变更 |
|
|
5 | 2022-04-02 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2017-04-12 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
7 | 2016-11-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|