序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 方丽华 | 53% | 530.0万人民币 |
2 | 黄国权 | 47% | 470.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方丽华
|
|
2 |
黄国权
|
|
3 |
俞常松
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江汇通拍卖有限公司衢州分公司
|
刘志广 | 2019-08-08 |
2 |
浙江汇通拍卖有限公司婺源县办事处
|
石汉勇 | 2011-08-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-30 | 经营范围变更 |
从事各类物品和财产权利的委托拍卖(法律、法规有特殊规定的除外)。
|
许可项目:拍卖业务;文物拍卖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-03-30 | 住所变更 |
浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开****区北塘路**号***室
|
浙江省杭州市萧山区北干街道金城路**号二层-*
|
3 | 2021-06-08 | 住所变更 |
浙江省杭州市萧山区北干街道心意广场*幢****室
|
浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开****区北塘路**号***室
|
4 | 2018-12-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄国权; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 方丽华; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 俞常松; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 方丽华; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 黄国权; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2018-12-20 | 法定代表人变更 |
俞如法
|
方丽华
|
6 | 2018-12-20 | 住所变更 |
杭州市萧山区北干街道金城路***号金瑞大厦*幢****室
|
浙江省杭州市萧山区北干街道心意广场*幢****室
|
7 | 2018-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞如法; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 俞常松; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 方丽华; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 俞如法; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 俞常松; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 方丽华; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
8 | 2018-09-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄国权; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 方丽华; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 俞常松; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 陈梁; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 黄国权; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 方丽华; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 俞常松; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
9 | 2017-11-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:孙先根;原联络员固定电话:**********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:孙先根;原财务负责人固定电话:**********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:黄依柯;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:黄依柯;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
10 | 2017-11-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙先根; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 肖彬; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 俞如法; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 俞常松; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]姓名: 方丽华; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|