序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛奶(中国)商贸投资控股有限公司 | 100% | 6023.500000万香港元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡子冠
|
|
2 |
GORDON HILLOCKS FARQUHAR
|
|
3 |
LI XUMEI(李旭梅)
|
|
4 |
JIN PENGCHENG
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 法定代表人变更 |
严海芸
|
胡子冠
|
2 | 2021-06-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: GORDON HILLOCKS FARQUHAR; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: Julie ashton-howorth; 证件号码: *********; 职位: 监事; [退出]姓名: LI *UMEI(李旭梅); 证件号码: J*******; 职位: 董事;姓名: 严海芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
|
姓名: GORDON HILLOCKS FARQUHAR; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: JIN PENGCHENG; 证件号码: K*******G; 职位: 监事; [新增]姓名: LI *UMEI(李旭梅); 证件号码: J*******; 职位: 董事;姓名: 胡子冠; 证件号码: H********; 职位: 董事长; [新增]
|
3 | 2019-11-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: CHEN QIZHI(陈奇志); 证件号码: AC******; 职位: 董事; [退出]姓名: CHETWODE Joshua Lariston Knightley; 证件号码: *********; 职位: 董事; [退出]姓名: GORDON HILLOCKS FARQUHAR; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: Julie ashton-howorth; 证件号码: *********; 职位: 监事;姓名: LI *UMEI(李旭梅); 证件号码: J*******; 职位: 董事;姓名: 严海芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: GORDON HILLOCKS FARQUHAR; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: Julie ashton-howorth; 证件号码: *********; 职位: 监事;姓名: LI *UMEI(李旭梅); 证件号码: J*******; 职位: 董事;姓名: 严海芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
4 | 2019-04-28 | 住所变更 |
浙江省杭州市下城区环城北路***号杭州大厦C座裙楼负一层CQ***号铺
|
浙江省杭州市下城区灯芯巷**号底层****室
|
5 | 2018-12-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: CHEN QIZHI(陈奇志); 证件号码: AC******; 职位: 董事姓名: CHETWODE Joshua Lariston Knightley; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: GORDON HILLOCKS FARQUHAR; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: LI *UMEI(李旭梅); 证件号码: J*******; 职位: 董事姓名: 严海芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 林志雄; 证件号码: H**********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: CHEN QIZHI(陈奇志); 证件号码: AC******; 职位: 董事姓名: CHETWODE Joshua Lariston Knightley; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: GORDON HILLOCKS FARQUHAR; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: Julie ashton-howorth; 证件号码: *********; 职位: 监事 [新增]姓名: LI *UMEI(李旭梅); 证件号码: J*******; 职位: 董事姓名: 严海芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
6 | 2018-05-08 | 经营范围变更 |
日用百货、其他日用品、家庭计划生育产品、纺织品及针织品、服装、鞋帽、玩具、工艺美术品、文具用品、体育娱乐用品、五金交电、小家电、计算机软件及辅助设备、其他电子产品、保健食品、医疗器械(限分支机构销售无须凭许可证经营商品)、化妆品及卫生用品的批****、零售及售后服务,预包装食品及乳制品、酒类(限分支机构凭有效许可证经营)、药品(限分支机构凭有效许可证经营)的零售,佣金代理(拍卖除外);从事商业数据处理技术开****,提供商务数据处理服务,提供商品配送、商业管理服务及咨询,信息技术服务,代办洗衣、冲印、影印服务;自营商品进口,采购国内产品出口。相关配套业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理。
|
日用百货、其他日用品、家庭计划生育产品、纺织品及针织品、服装、鞋帽、玩具、工艺美术品、文具用品、体育娱乐用品、五金交电、小家电、计算机软件及辅助设备、其他电子产品、食品(限分支机构凭有效许可证经营)、医疗器械(限分支机构销售无须凭许可证经营商品)、化妆品及卫生用品的批****、零售及售后服务,药品(限分支机构凭有效许可证经营)的零售,佣金代理(拍卖除外);从事商业数据处理技术开****,提供商务数据处理服务,提供商品配送、商业管理服务及咨询,信息技术服务,代办洗衣、冲印、影印服务;自营商品进口,采购国内产品出口。相关配套业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按国家有关规定办理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-12-21 | 注册资本(金)变更 |
****.*
|
****.*
|
8 | 2017-12-21 | 注册资本(金)变更 |
5023.5
|
6023.5( + 19.90644% )
|
9 | 2017-12-21 | 法定代表人变更 |
徐涛
|
严海芸
|
10 | 2017-12-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: CHEN QIZHI(陈奇志); 证件号码: BA******; 职位: 董事姓名: CHETWODE Joshua Lariston Knightley; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: GORDON HILLOCKS FARQUHAR; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: LI *UMEI(李旭梅); 证件号码: J*******; 职位: 董事姓名: 徐涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 林志雄; 证件号码: H**********; 职位: 监事
|
姓名: CHEN QIZHI(陈奇志); 证件号码: AC******; 职位: 董事姓名: CHETWODE Joshua Lariston Knightley; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: GORDON HILLOCKS FARQUHAR; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: LI *UMEI(李旭梅); 证件号码: J*******; 职位: 董事姓名: 严海芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 林志雄; 证件号码: H**********; 职位: 监事
|