序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-27 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 顾建康; [退出]
|
法定代表人(负责人): 何水龙; [新增]
|
2 | 2016-10-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 顾建康;
|
法定代表人(负责人): 何水龙;
|
3 | 2015-11-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********364129
|
4 | 2015-11-03 | 其他事项备案 |
无财务负责人和联络员
|
财务负责人:舒诚
联络员:黄时钦
|
5 | 2013-07-11 | 营业场所变更 |
住所: 杭州市江干区白云大厦*幢****室
电话:
|
住所: 杭州市江干区濮家井**号*楼***室 电话:
|
6 | 2013-01-22 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 黄仲戒; [退出]
|
法定代表人(负责人): 顾建康; [新增]
|
7 | 2013-01-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 黄仲戒;
|
法定代表人(负责人): 顾建康;
|