序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 负责人变更 |
刘海姣 [退出]
|
康德胜 [新增]
|
2 | 2020-04-10 | 负责人变更 |
赵黎明 [退出]
|
刘海姣 [新增]
|
3 | 2018-11-14 | 负责人变更 |
梁波 [退出]
|
赵黎明 [新增]
|
4 | 2018-11-14 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区文三路***号华星时代广场A座**层****-****室
|
浙江省杭州市西湖区学院路**号黄龙国际中心*幢*层
|
5 | 2018-11-14 | 法定代表人变更 |
梁波
|
赵黎明
|
6 | 2017-12-08 | 负责人变更 |
陈玮 [退出]
|
梁波 [新增]
|
7 | 2017-12-08 | 法定代表人变更 |
陈玮
|
梁波
|