序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 90% | 180000万人民币 |
2 | 浙江省财务开****有限责任公司 | 10% | 20000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章舜年
|
|
2 |
周建华
|
|
3 |
王初琛
|
|
4 |
郦仲华
|
|
5 |
朱一民
|
|
6 |
郑珊瑚
|
|
7 |
王新荣
|
|
8 |
洪元丽
|
|
9 |
贾晓春
|
|
10 |
顾旻呐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-21 | 住所变更 |
浙江省杭州市下城区环城北路**号财富中心写字楼**楼
|
浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路**号交投科创中心A座****室
|
2 | 2020-09-21 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-09-21 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州市人民政府; 出资额: ******万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会; 出资额: ******万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省财务开****有限责任公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-09-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州市人民政府; 出资额: ******万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会; 出资额: ******万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 浙江省财务开****有限责任公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2019-02-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 朱明敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 洪元丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王初琛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王新荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 章舜年; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 贾晓春; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑珊瑚; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 郦仲华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 顾旻呐; 证件号码: ******************; 职位: 监事会副主席
|
姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 朱一民; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 洪元丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王初琛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王新荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 章舜年; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 贾晓春; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑珊瑚; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 郦仲华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 顾旻呐; 证件号码: ******************; 职位: 监事会副主席
|
6 | 2018-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余田法; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 朱明敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 洪元丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王新荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 章舜年; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 贾晓春; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郦仲华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 顾旻呐; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 魏志永; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 朱明敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 洪元丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王初琛; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王新荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 章舜年; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 贾晓春; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑珊瑚; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 郦仲华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 顾旻呐; 证件号码: ******************; 职位: 监事会副主席
|
7 | 2017-06-28 | 章程备案 |
|
章程调整
|
8 | 2017-06-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余田法; 证件号码: ******************; 职位:姓名: 刘军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 朱明敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 洪元丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王新荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 章舜年; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郦仲华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 顾旻呐; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 魏志永; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 余田法; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 周建华; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 朱明敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 洪元丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王新荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 章舜年; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 贾晓春; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 郦仲华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 顾旻呐; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 魏志永; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
9 | 2016-12-05 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-11-11 至 2033-11-10;
组织机构: 费建利 职务: 监事; 洪元丽 职务: 监事; 李国庆 职务: 董事; 李兴虎 职务: 监事; 刘军 职务: 监事; 潘再高 职务: 监事会主席; 邵志祥 职务: 董事; 章舜年 职务: 董事长; 钟文强 职务: 董事; 周琪 职务: 总经理; 周琪 职务: 副董事长; 朱明敏 职务: 董事;
|
营业期限: 2003-11-11 至 9999-09-09;
组织机构: 顾旻呐 职务: 监事; 洪元丽 职务: 监事; 刘军 职务: 监事; 王新荣 职务: 监事; 魏志永 职务: 董事; 余田法 职务: 监事会主席; 章舜年 职务: 董事长; 周建华 职务: 经理; 周建华 职务: 副董事长; 朱明敏 职务: 董事; 郦仲华 职务: 董事;
|
10 | 2016-01-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********35406T
|