序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林建清 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 陈勇航 | 35% | 175.0万人民币 |
3 | 林章宏 | 10% | 50.0万人民币 |
4 | 林黎明 | 5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕宏凡
|
|
2 |
林章宏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2025-01-25
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2021-08-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈春来; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈勇建; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 林章宏; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 林建清; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陈勇航; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 林章宏; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 林黎明; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
3 | 2021-08-13 | 法定代表人变更 |
陈春来
|
吕宏凡
|
4 | 2021-08-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林章宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈春来; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 吕宏凡; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 林章宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-09-16 | 名称变更 |
杭州同济医院有限公司
|
杭州甲康医院有限公司
|
6 | 2017-11-10 | 法定代表人变更 |
吕宏凡
|
陈春来
|
7 | 2017-06-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林章宏; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 陈春来; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 吕宏凡; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 林章宏; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
8 | 2017-06-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈春来
|
吕宏凡
|
9 | 2017-02-13 | 住所变更 |
住所: 西湖区黄姑山路**号*楼 一般经营项目: 服务:医学技术咨询及成果转让、医疗技术开****、医院投资管理、实业投资,企业管理咨询,经济信息咨询(除商品中介),企业形象策划批****:计算机及配件,网络设备,医疗器械(限一类),建筑材料,通信设备(除专控),机电设备(除小轿车)货物进出口(法律法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。
|
住所: 杭州市下城区石桥路***号**幢***室 一般经营项目: 实业投资,服务:医学技术咨询及成果转让、医疗技术开****,医院投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询,经济信息咨询(除商品中介),企业形象策划批****:计算机及配件,网络设备,医疗器械(限一类),建筑材料,通信设备(除专控),机电设备(除小轿车)货物进出口(法律法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。
|
10 | 2016-12-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:751736377
|
统一社会信用代码:*****J
|