序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海丰瑞投资集团有限公司 | 28.62124% | 2926.2353万人民币 |
2 | 杭州联源信息系统有限公司 | 6.63573% | 678.4369万人民币 |
3 | 乌鲁木齐御泰股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.33569% | 647.7608万人民币 |
4 | 张志祥 | 6.04491% | 618.0316万人民币 |
5 | 胡顺福 | 4.96595% | 507.7184万人民币 |
6 | 金建中 | 3.92308% | 401.0954万人民币 |
7 | 杜建英 | 3.55526% | 363.4895万人民币 |
8 | 华侨基金管理有限公司 | 3.07692% | 314.5846万人民币 |
9 | 浙江网新科技创投有限公司 | 3% | 306.72万人民币 |
10 | 萧云武 | 3% | 306.72万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈勇
|
|
2 |
龚冲跃
|
|
3 |
江正元
|
|
4 |
姚良巧
|
|
5 |
萧云武
|
|
6 |
阚家平
|
|
7 |
王凌皞
|
|
8 |
杨隽萍
|
|
9 |
柴金祥
|
|
10 |
刘鹏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
联众智慧科技股份有限公司重庆分公司
|
朱明军 | 2021-06-18 |
2 |
联众智慧科技股份有限公司云南分公司
|
裴懋龙 | 2021-01-19 |
3 |
联众智慧科技股份有限公司阿拉善盟分公司
|
阚家平 | 2017-06-13 |
4 |
联众智慧科技股份有限公司江西分公司
|
姚良巧 | 2015-07-13 |
5 |
联众智慧科技股份有限公司新疆分公司
|
阚家平 | 2015-05-25 |
6 |
联众智慧科技股份有限公司西安分公司
|
杨阳 | 2015-03-03 |
7 |
联众智慧科技股份有限公司温州分公司
|
方旭明 | 2014-12-04 |
8 |
浙江联众智慧科技股份有限公司安徽分公司
|
王北江 | 2014-07-24 |
9 |
联众智慧科技股份有限公司宁波分公司
|
李汉阳 | 2014-01-02 |
10 |
浙江联众智慧科技股份有限公司衢州分公司
|
彭承剑 | 2013-10-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-29 | 住所变更 |
浙江省杭州市滨江区信诚路**号*幢***室
|
浙江省杭州市滨江区滨安路****号*幢****室
|
2 | 2020-05-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘亚晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 刘鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴秀东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 姚良巧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江正元; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈显宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘豪格; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 苏元福; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 萧云武; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 阚家平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚冲跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 姚良巧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨隽萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 柴金祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 江正元; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈显宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘豪格; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王凌皞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 萧云武; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 阚家平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚冲跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2019-12-26 | 注册资本(金)变更 |
5680
|
10224( + 80% )
|
4 | 2019-12-26 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
5 | 2019-12-17 | 其他事项备案 |
|
公司章程修改备案:章程修正案备案;
|
6 | 2019-12-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘亚晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 刘鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴秀东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚良巧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨美红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 江正元; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈显宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 苏元福; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 萧云武; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 阚家平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚冲跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘亚晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 刘鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴秀东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚良巧; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江正元; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈显宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘豪格; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 苏元福; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 萧云武; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 阚家平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚冲跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
7 | 2018-07-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘亚晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴秀东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 姚良巧; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张煜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 杨美红; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 江正元; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 苏元福; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 萧云武; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 阚家平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 龚冲跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 刘亚晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴秀东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 姚良巧; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨美红; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 江正元; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 沈显宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 苏元福; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 萧云武; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 阚家平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 龚冲跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2017-08-22 | 经营范围(业务范围)变更 |
医疗器械的销售(凭许可证经营)。 医疗卫生系统应用软件、电子通讯技术及其他计算机软硬件开****、销售,计算机网络系统集成,信息咨询服务(期货、金融信息除外),计算机技术培训。
|
医疗器械的销售,医疗卫生系统应用软件、电子通讯技术及其他计算机软硬件开****、销售,计算机网络系统集成,信息咨询服务(期货、金融信息除外),计算机技术培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-06-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余卓华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 刘亚晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴秀东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 姚良巧; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张煜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 施世林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 杨杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 杨美红; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 苏元福; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 苗涛; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出]姓名: 苗涛; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 虞焰钧; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 龚冲跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 刘亚晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 吴秀东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 姚良巧; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张煜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨美红; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 江正元; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 沈勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 苏元福; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 萧云武; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 阚家平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 龚冲跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
10 | 2017-06-07 | 住所变更 |
杭州市文三西路***号杭州电子商务大厦**-**层
|
浙江省杭州市滨江区信诚路**号*幢***室
|