序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王静雷 | 90% | 907.2万人民币 |
2 | 梁竹军 | 5% | 50.4万人民币 |
3 | 支康波 | 5% | 50.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王静雷
|
|
2 |
支康波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-21 | 经营范围变更 |
光机电一体化产品、仪器仪表和相关软件的生产、安装;服务:智能信息技术、智能机器人、环境的检测技术的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,图文设计制作,计算机系统集成,机械设备租赁;销售:计算机软硬件及配件,电子产品,通讯设备,自动化控制系统,仪器仪表,机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
光机电一体化产品、仪器仪表和相关软件的生产、安装;服务:智能信息技术、智能机器人的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,图文设计制作,计算机系统集成,机械设备租赁;销售:计算机软硬件及配件,电子产品,通讯设备,自动化控制系统,仪器仪表,机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-03-25 | 住所变更 |
浙江省杭州市莫干山路****-**号*幢*层***-***室(上城科技工业基地)
|
浙江省杭州市莫干山路****-**号*幢*层***-***室(上城科技工业基地)
|
3 | 2018-12-21 | 经营范围变更 |
光机电一体化产品、仪器仪表和相关软件的生产、安装;服务:智能信息技术、智能机器人的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,图文设计制作,计算机系统集成,机械设备租赁;销售:计算机软硬件及配件,电子产品,通讯设备,自动化控制系统,仪器仪表,机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
光机电一体化产品、仪器仪表和相关软件的生产、安装;服务:智能信息技术、智能机器人、环境的检测技术的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,图文设计制作,计算机系统集成,机械设备租赁;销售:计算机软硬件及配件,电子产品,通讯设备,自动化控制系统,仪器仪表,机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-11-09 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
5 | 2018-11-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王静雷; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 支康波; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 梁竹军; 出资额: *万; 百分比: *%
|
姓名: 王静雷; 出资额: ***.*万; 百分比: **%姓名: 支康波; 出资额: **.*万; 百分比: *%姓名: 梁竹军; 出资额: **.*万; 百分比: *%
|
6 | 2017-07-12 | 经营范围变更 |
光机电一体化产品、仪器仪表和相关软件的生产、安装;服务:智能信息技术、智能机器人的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,图文设计制作,计算机系统集成;销售:计算机软硬件及配件,电子产品,通讯设备,自动化控制系统,仪器仪表,机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
光机电一体化产品、仪器仪表和相关软件的生产、安装;服务:智能信息技术、智能机器人的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,图文设计制作,计算机系统集成,机械设备租赁;销售:计算机软硬件及配件,电子产品,通讯设备,自动化控制系统,仪器仪表,机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-06-21 | 住所变更 |
浙江省杭州市莫干山路****-**号*幢*层(上城科技工业基地)
|
浙江省杭州市莫干山路****-**号*幢*层***-***室(上城科技工业基地)
|
8 | 2017-06-21 | 经营范围(业务范围)变更 |
光机电一体化产品、仪器仪表和相关软件的生产、安装(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。 服务:智能信息技术、智能机器人的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,图文设计制作,计算机系统集成;销售:计算机软硬件及配件,电子产品,通讯设备,自动化控制系统,仪器仪表,机械设备。
|
光机电一体化产品、仪器仪表和相关软件的生产、安装;服务:智能信息技术、智能机器人的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让,图文设计制作,计算机系统集成;销售:计算机软硬件及配件,电子产品,通讯设备,自动化控制系统,仪器仪表,机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-06-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 史晓忠; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 王静雷; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 支康波; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 王静雷; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理
|
10 | 2017-05-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王晓琦; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]姓名: 支康波; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 梁竹军; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 王静雷; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 支康波; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 梁竹军; 出资额: *万; 百分比: *%姓名: 王静雷; 出资额: **万; 百分比: **%
|