序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建华
|
|
2 |
张金鲁
|
|
3 |
何书彬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江中材工程设计研究院有限公司西南分院
|
方炎章 | 2004-05-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-12 | 行业代码变更 |
7483:工程勘察活动
|
7484:工程设计活动
|
2 | 2022-04-12 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2022-04-12 | 经营范围变更 |
水泥、无机非金属材料和新型建筑材料的工程设计,民用建筑工程设计,工程总承包,工程勘测,工程监理,工程技术咨询服务,机电设备和仪器的系统集成及销售,经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的项目除外)。
|
许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工业工程设计服务;工程管理服务;机械设备销售;机械电气设备销售;电气设备销售;电子测量仪器销售;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2019-01-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪金瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 刘治岗; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 夏之云; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 宋寿顺; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张金鲁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 李建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 沈军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 蒋中文; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 赵惠锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 何书彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张金鲁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 李建华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
5 | 2017-05-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪金瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李建华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 沈军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 倪金瑞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 刘治岗; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 夏之云; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 宋寿顺; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 张金鲁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 李建华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 沈军; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 蒋中文; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 赵惠锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
6 | 2017-05-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
沈军
|
李建华
|
7 | 2016-12-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********56738M
|
8 | 2015-03-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 倪金瑞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 夏之云; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 李建华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 倪金瑞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
9 | 2015-03-11 | 法定代表人变更 |
夏之云
|
沈军
|
10 | 2015-03-11 | 组织机构变更 |
姓名: 李建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 倪金瑞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 夏之云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 李建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 倪金瑞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|