序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州集尚供应链管理有限公司 | 75% | 15000万人民币 |
2 | 优尼商贸(香港)有限公司 | 25% | 5000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王思诚
|
|
2 |
杨韬
|
|
3 |
张鹏
|
|
4 |
方琦
|
|
5 |
张承启
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张书影; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王思诚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 陈晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 张承启; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方琦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王思诚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
2 | 2020-08-24 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 杭州集尚供应链管理有限公司、优尼商贸(香港)有限公司;清算组负责人: 杭州集尚供应链管理有限公司;地址: 浙江省杭州市萧山区经济技术开****区明星路***号*幢****室;联系方式: ***********
|
3 | 2019-05-15 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州斯松所金属材料有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%企业名称: 优尼商贸(香港)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 杭州集尚供应链管理有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **% [名称变更]企业名称: 优尼商贸(香港)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
4 | 2019-05-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 万枝; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 杨韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王思诚; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郝焕; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 陈晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 张书影; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 杨韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王思诚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 陈晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
5 | 2019-05-15 | 法定代表人变更 |
郝焕
|
王思诚
|
6 | 2018-12-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:于新超;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:邝英杰;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:于新超;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张鹏;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2018-12-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 于新超; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 林丽平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 赵凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 项朝刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 万枝; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 杨韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王思诚; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 郝焕; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 陈晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
8 | 2018-12-14 | 法定代表人变更 |
于新超
|
郝焕
|
9 | 2018-12-14 | 住所变更 |
浙江省杭州市萧山区城厢街道商业城轻纺市场*区*-**号
|
浙江省杭州市萧山区经济技术开****区明星路***号*幢****室
|