序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡斌 | 95.2% | 11900.0万人民币 |
2 | 胡永红 | 4.8% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柳桥和
|
|
2 |
胡永红
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
雀友科技有限公司重庆分公司
|
古家万 | 2013-04-03 |
2 |
雀友科技有限公司灵璧分公司
|
胡斌 | 2012-05-18 |
3 |
雀友科技有限公司萧山制造分公司
|
胡斌 | 2010-07-28 |
4 |
浙江雀友科技****展有限公司杭州余杭分公司
|
陈佳玮 | 2009-05-20 |
5 |
浙江雀友娱乐设备有限公司湖州分公司
|
童婉萍 | 2003-09-27 |
6 |
浙江雀友娱乐设备有限公司嘉兴分公司
|
郑利军 | 2003-09-04 |
7 |
浙江雀友娱乐设备有限公司无锡分公司
|
童小平 | 2002-03-27 |
8 |
浙江雀友娱乐设备有限公司南京分公司
|
刘玲 | 2002-03-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-22 | 住所变更 |
杭州市西湖区天目山路***号华鸿大厦*号楼二楼
|
浙江省杭州市西湖区西溪街道白荡海人家*幢商铺*号A室
|
2 | 2021-03-22 | 其他事项备案 |
|
公司章程修改备案:第一章第三条公司住址变更,第四章第十一条股东变更;企业法定代表人签字备案:柳桥和;
|
3 | 2021-03-22 | 联系电话变更 |
******** ***********
|
********,***********
|
4 | 2021-03-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 北京福鹏时代国际文化艺术有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 胡斌; 出资额: ****万; 百分比: **.*%;姓名: 胡永红; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 胡斌; 出资额: *****万; 百分比: **.*%;姓名: 胡永红; 出资额: ***万; 百分比: *.*%;
|
5 | 2021-03-22 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:310013
|
新邮政编码:310000
|
6 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 胡永红; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 柳桥和; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 胡永红; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2018-09-28 | 法定代表人变更 |
胡斌
|
柳桥和
|
8 | 2017-08-15 | 法定代表人变更 |
朱红卫
|
胡斌
|
9 | 2017-08-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱红卫; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 胡斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 胡斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 胡永红; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2017-06-22 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|