序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆肖天
|
|
2 |
周皓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陆丹娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陆肖天; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 周皓; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陆肖天; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2021-02-02 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心*号楼***室
|
浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路**号浙大网新软件园A座**楼****室
|
3 | 2021-02-02 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2021-02-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯思怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陆肖天; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 陆丹娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陆肖天; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 时永唯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王爱明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 陆晓鸥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 冯思怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陆肖天; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
6 | 2020-10-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海趵朴投资管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 杭州赫翔投资管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 上海趵朴投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
7 | 2020-10-14 | 法定代表人变更 |
王爱明
|
陆肖天
|
8 | 2020-10-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2018-08-08 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区迪凯国际中心****室
|
浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心*号楼***室
|
10 | 2018-08-08 | 经营范围变更 |
投资管理,接受企业委托从事资产管理(上述经营范围未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:投资管理、接受企业委托从事资产管理(上述经营范围未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|