序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 负责人变更 |
蒋巍 [退出]
|
秦根龙 [新增]
|
2 | 2021-08-06 | 上级企业变更 |
企业名称: 华融证券股份有限公司; 注册号: ;
|
企业名称: 华融证券股份有限公司; 注册号: ;
|
3 | 2021-02-08 | 负责人变更 |
陆英杰 [退出]
|
蒋巍 [新增]
|
4 | 2020-09-30 | 负责人变更 |
骆家腾 [退出]
|
陆英杰 [新增]
|
5 | 2020-09-30 | 上级企业变更 |
企业名称: 华融证券股份有限公司; 注册号: *****167;
|
企业名称: 华融证券股份有限公司; 注册号: ;
|
6 | 2017-10-23 | 负责人变更 |
陆英杰 [退出]
|
骆家腾 [新增]
|
7 | 2017-10-23 | 法定代表人变更 |
陆英杰
|
骆家腾
|
8 | 2016-10-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:084597712
|
统一社会信用代码:*****N
|