序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********67064E
|
2 | 2017-08-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2017-06-05
|
营业期限至: 2037-06-05
|
3 | 2014-08-05 | 住所变更 |
住所: 杭州市下城区朝晖路***号*号楼***K室
电话:
|
住所: 杭州市余杭区黄湖工业区*号*幢 电话:
|
4 | 2013-05-06 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): Paul Antony Black; [退出]
|
法定代表人(负责人): 赵兵; [新增]
|
5 | 2013-05-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): Paul Antony Black;
|
法定代表人(负责人): 赵兵;
|
6 | 2012-06-06 | 住所变更 |
住所: 杭州市西湖区教工路**号世贸丽晶城欧美中心A区***-**室
电话:
|
住所: 杭州市下城区朝晖路***号*号楼***K室 电话:
|