序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王可忠 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 瞿伟冬 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王可忠
|
|
2 |
瞿伟冬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********39519
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********499035
|
2 | 2012-10-29 | 投资人(股权)备案 |
股东: 蔡龙兴, ***万; [退出]王可忠, ***万;组织机构: 蔡龙兴 职务: 监事; [退出]王可忠 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 瞿伟冬, ***万; [新增]王可忠, ***万;组织机构: 王可忠 职务: 执行董事兼总经理;瞿伟冬 职务: 监事; [新增]
|
3 | 2009-05-04 | 住所变更 |
住所: 上城区崔家巷*号*幢***室
法定代表人(负责人): 朱新刚
股东: 朱新刚, ***万 王可忠, ***万
组织机构: 王可忠 职务: 监事 朱新刚 职务: 执行董事兼总经理
电话:
|
住所: 上城区延安路*号****室 法定代表人(负责人): 王可忠 股东: 蔡龙兴, ***万 王可忠, ***万 组织机构: 蔡龙兴 职务: 监事 王可忠 职务: 执行董事兼总经理 电话:
|
4 | 2009-04-17 | 住所变更 |
住所: 西湖区西溪河下*号***室
电话:
|
住所: 上城区崔家巷*号*幢***室 电话:
|
5 | 2008-10-23 | 行业代码变更 |
行业: 咨询与调查;
法定代表人(负责人): 蔡龙兴;
股东: 蔡龙兴, 100万; 王可忠, 900万;
组织机构: 蔡龙兴 职务: 执行董事兼总经理; 王可忠 职务: 监事;
|
行业: 投资与资产管理; 法定代表人(负责人): 朱新刚; 股东: 朱新刚, 100万; 王可忠, 900万; 组织机构: 王可忠 职务: 监事; 朱新刚 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2008-07-23 | 投资人(股权)备案 |
股东: 蔡龙兴, ***万;巨岩安, ***万; [退出]组织机构: 蔡龙兴 职务: 执行董事兼总经理;巨岩安 职务: 监事; [退出]
|
股东: 蔡龙兴, ***万;王可忠, ***万; [新增]组织机构: 蔡龙兴 职务: 执行董事兼总经理;王可忠 职务: 监事; [新增]
|
7 | 2008-04-30 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 巨岩安;注册号: ***********;组织机构: 蔡龙兴 职务: 监事;巨岩安 职务: 执行董事;巨岩安 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 蔡龙兴;注册号: *************;组织机构: 蔡龙兴 职务: 执行董事兼总经理;巨岩安 职务: 监事;
|
8 | 2006-11-28 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 徐杏地;经营范围: 服务:房地产投资管理,实业投资开****与管理,高科技产业投资开****与管理;其他无需报经审批的一切合法项目***;股东: 滕荣松, ***万;徐杏地, ***万;组织机构: 徐杏地 职务: 执行董事;徐杏地 职务: 总经理;滕荣松 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 巨岩安;经营范围: 服务:房地产投资管理,实业投资开****与管理,高科技产业投资开****与管理***;股东: 蔡龙兴, ***万;巨岩安, ***万;组织机构: 蔡龙兴 职务: 监事;巨岩安 职务: 执行董事;巨岩安 职务: 总经理;
|
9 | 2005-09-15 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 张燕青;股东: 张燕青, ***万;周宏山, ***万;丁文彬, ***万;王星, ***万;徐杏地, ***万;滕荣松, ***万;组织机构: 刘景林 职务: ;张燕青 职务: ;张燕青 职务: ;
|
法定代表人(负责人): 徐杏地;股东: 滕荣松, ***万;徐杏地, ***万;组织机构: 徐杏地 职务: 执行董事;徐杏地 职务: 总经理;滕荣松 职务: 监事;
|