序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 深圳市寰球咨询服务有限公司 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 陈脑冲 | 30% | 60.0万人民币 |
3 | 陈雨非 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范蓉
|
|
2 |
陈脑冲
|
|
3 |
崔婕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 范蓉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈爱莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈脑冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 崔婕; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 范蓉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈脑冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-05-12 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区西溪街道世贸丽晶城欧美中心*号楼(C区)****、****室
|
浙江省杭州市西湖区西溪街道世贸丽晶城欧美中心*号楼(C区)****、****室
|
3 | 2019-12-12 | 联系电话变更 |
81023606 *****
|
*****
|
4 | 2019-12-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈瑶;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈瑶;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*****;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈爱莲;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*****;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈爱莲;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*****;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-12-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 范蓉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 陈脑冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 范蓉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈爱莲; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈脑冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2019-12-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 范蓉; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈脑冲; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈雨非; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
企业名称: 深圳市寰球咨询服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陈脑冲; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈雨非; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
7 | 2019-12-12 | 经营范围变更 |
服务:为公民提供赴美国、加拿大、匈牙利、新西兰、新加坡、葡萄牙、澳大利亚、西班牙、塞浦路斯、英国、拉脱维亚、希腊定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申报及相关的服务(中介活动行政区域:浙江省),自费出国留学中介,翻译服务,房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:为公民提供出境定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申报及相关的服务(中介活动行政区域:浙江省),自费出国留学中介,翻译服务,房地产信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-12-12 | 联系电话变更 |
******** ***********
|
***********
|
9 | 2019-04-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-05-19
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2018-12-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王俊英; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 陈脑冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 范蓉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 陈脑冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|