序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余旸 | 70% | 602.0万人民币 |
2 | 孙芸 | 30% | 258.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙芸
|
|
2 |
余旸
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-19 | 章程备案 |
|
|
2 | 2019-02-19 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2019-02-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
4 | 2019-02-19 | 注册资本(金)变更 |
|
|
5 | 2018-05-18 | 住所变更 |
|
|
6 | 2018-05-18 | 管辖单位变更 |
|
|
7 | 2016-09-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2016-09-09 | 住所变更 |
|
|
9 | 2015-05-18 | 住所变更 |
|
|