序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李雪颖 | 70% | 700万人民币 |
2 | 谢作途 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李雪颖
|
|
2 |
谢作途
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘孝阳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 练方誉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 李雪颖; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 谢作途; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2019-10-25 | 法定代表人变更 |
潘孝阳
|
李雪颖
|
3 | 2019-10-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘孝阳; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 练方誉; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 李雪颖; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 谢作途; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2019-10-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:潘孝阳;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:潘孝阳;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李雪颖;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李雪颖;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-10-25 | 经营范围变更 |
服务:承接环保工程,保洁服务,环境工程设计与施工,环保技术研****、技术推广、技术转让;销售:环保设备。
|
服务:承接环保工程,暖通工程、楼宇智能化工程,暖通设备、机电设备的安装、维修,保洁服务,环境工程设计与施工,新能源技术、环保技术、机电产品的技术开****、技术咨询、技术服务、成果转让;销售:家用电器,机电设备,暖通设备,水泵,阀门,金属材料,建筑材料,装饰材料,照明器材,办公自动化设备,仪器仪表,五金交电,环保材料,环保设备及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-06-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********74226组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********633029
|
7 | 2017-06-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:潘孝阳;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:吕亚静;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:潘孝阳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:潘孝阳;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
8 | 2014-04-16 | 名称变更 |
企业名称: 杭州鑫水环境工程有限公司;
|
企业名称: 浙江鑫水环境工程有限公司;
|
9 | 2014-03-27 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 30万人民币元;实收资本: 30万人民币元;股东: 练方誉, 9万;潘孝阳, 21万;
|
注册资本: 1000万人民币元;实收资本: 0万人民币元;股东: 练方誉, 300万;潘孝阳, 700万;
|
10 | 2013-12-27 | 投资人(股权)备案 |
股东: 黄光素, **万; [退出]潘孝阳, **万;组织机构: 黄光素 职务: 监事; [退出]潘孝阳 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 练方誉, *万; [新增]潘孝阳, **万;组织机构: 练方誉 职务: 监事; [新增]潘孝阳 职务: 执行董事兼总经理;
|