序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 楼正明 | 80% | 1600.0万人民币 |
2 | 杭州和石园文化产业有限公司 | 20% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪玉麒
|
|
2 |
楼正明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********60339
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********68594R
|
2 | 2016-02-29 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 富阳市富春街道青云桥村
许可经营项目: 无。
电话:
|
住所: 杭州富阳区富春街道青云桥村 许可经营项目: 电话:
|
3 | 2013-01-11 | 章程修正案备案 |
章程
|
修改后的新章程。
|
4 | 2012-08-27 | 投资人(股权)备案 |
股东: 杭州和石园文化产业有限公司, ***万;张玮生, ***万; [退出]楼正明, ****万;
|
股东: 杭州和石园文化产业有限公司, ***万;楼正明, ****万;
|
5 | 2012-08-10 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 丁利红;一般经营项目: 生态农业观光服务;水果、蔬菜的种植及技术推广服务。;股东: 杭州和石园文化产业有限公司, ***万;张玮生, ***万;丁利红, ****万;组织机构: 丁利红 职务: 执行董事兼总经理;汪玉麒 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 汪玉麒;一般经营项目: 生态农业观光服务;水果、蔬菜、花卉、苗木(除种苗)的种植及技术推广服务;货物仓储服务(除危险品)。;股东: 杭州和石园文化产业有限公司, ***万;张玮生, ***万;楼正明, ****万;组织机构: 楼正明 职务: 监事;汪玉麒 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2012-04-17 | 投资人(股权)备案 |
股东: 杭州和石园文化产业有限公司, ***万;丁利红, ****万;
|
股东: 杭州和石园文化产业有限公司, ***万;张玮生, ***万; [新增]丁利红, ****万;
|
7 | 2010-04-20 | 投资人(股权)备案 |
股东: 汪玉麒, ***万; [退出]丁利红, ****万;
|
股东: 杭州和石园文化产业有限公司, ***万; [新增]丁利红, ****万;
|