序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何占能 | 52.5% | 262.5万人民币 |
2 | 江西思越工程顾问有限公司 | 30% | 150.0万人民币 |
3 | 金秀芬 | 17.5% | 87.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何占能
|
|
2 |
金秀芬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江当代****展建筑设计院有限公司江西分公司
|
黄河 | 2022-04-25 |
2 |
浙江当代****展建筑设计院有限公司上饶分公司
|
黄河 | 2021-08-06 |
3 |
浙江当代****展建筑设计院有限公司余姚分公司
|
金飞 | 2012-09-17 |
4 |
杭州当代****展建筑设计院有限公司上海分公司
|
何占能 | 2007-06-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何占能; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 金秀芬; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 何占能; 出资额: ***.*万; 百分比: **.*%;企业名称: 江西思越工程顾问有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 金秀芬; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%;
|
2 | 2019-03-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 童丽芳; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 金秀芬; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 何占能; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 金秀芬; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
3 | 2016-11-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********22704T
|
4 | 2014-12-19 | 实收资本变更 |
实收资本: 500万人民币元;一般经营项目: 建筑工程设计、咨询(凭资质证书经营);装饰设计、环境绿化设计;建筑工程的技术咨询、技术开****、成果转让。;股东: 金秀芬, 125万;何占能, 375万;
|
实收资本: 0万人民币元;一般经营项目: 服务:建筑工程设计、咨询(凭资质证书经营);装饰设计、环境绿化设计;建筑工程的技术咨询、技术开****、成果转让。;股东: 金秀芬, 125万;童丽芳, 375万;
|
5 | 2013-09-03 | 投资人(股权)备案 |
股东: 金秀芬, ***万;何占能, ***万;
|
股东: 金秀芬, ***万;何占能, ***万;
|
6 | 2013-07-03 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 童丽芳;股东: 金秀芬, ***万;童丽芳, ***万;组织机构: 金秀芬 职务: 监事;童丽芳 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 何占能;股东: 金秀芬, ***万;何占能, ***万;组织机构: 何占能 职务: 执行董事兼总经理;金秀芬 职务: 监事;
|
7 | 2010-04-22 | 名称变更 |
企业名称: 杭州当代****展建筑设计院有限公司;
行业: 咨询与调查;
组织机构: 金秀芬 职务: 监事; 童丽芳 职务: 执行董事; 童丽芳 职务: 经理;
|
企业名称: 浙江当代****展建筑设计院有限公司; 行业: 其他未列明的建筑活动; 组织机构: 金秀芬 职务: 监事; 童丽芳 职务: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2008-05-12 | 住所变更 |
住所: 拱墅区塘河路***号***室
注册号: ***********
营业期限: ****-*-** 至 ****-*-**
电话:
|
住所: 上城区下华光巷**号**层****室 注册号: ******** 营业期限: ****-*-** 至 ****-*-** 电话:
|
9 | 2006-12-29 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 400万人民币;实收资本: 400万人民币;股东: 金秀芬, 88万;童丽芳, 312万;
|
注册资本: 500万人民币;实收资本: 500万人民币;股东: 金秀芬, 110万;童丽芳, 390万;
|
10 | 2006-03-17 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 50万人民币;实收资本: 50万人民币;股东: 金秀芬, 11万;童丽芳, 39万;
|
注册资本: 400万人民币;实收资本: 400万人民币;股东: 金秀芬, 88万;童丽芳, 312万;
|