序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高巧平 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 吴育娟 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高巧平
|
|
2 |
吴育娟
|
|
3 |
马海波
|
|
4 |
杜永伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-03-01
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-01-03 | 法定代表人变更 |
马海峰
|
高巧平
|
3 | 2020-01-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 马海峰; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 吴育娟; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 高巧平; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 吴育娟; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-01-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴育娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 袁红芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 马海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 马海波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 吴育娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杜永伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 马海波; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 高巧平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]
|
5 | 2016-05-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********697021
|
6 | 2015-02-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅彬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 傅志强; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 傅志强; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 胡国明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 魏子青; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 马海波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 马海峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 吴育娟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 袁红芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2015-02-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱卫平; 出资额: **; 百分比: *.*% [退出]姓名: 傅彬; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 胡国明; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 傅志强; 出资额: ***; 百分比: **.*% [退出]
|
姓名: 吴育娟; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 马海峰; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2015-02-02 | 法定代表人变更 |
傅志强
|
马海峰
|
9 | 2015-02-02 | 组织机构变更 |
姓名: 傅彬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 傅志强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 傅志强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 胡国明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 魏子青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 马海波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 马海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 吴育娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 袁红芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2015-02-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 计算机系统集成、应用软件开****及技术服务、技术咨询;弱电工程、消防工程的设计、安装及维修;工业电视监控工程的承接;消防器材、保安器材、计算机软硬件、办公自动化设备、通讯设备、机电设备、金属材料、五金交电、汽车配件、电力配件、阀门、建筑材料的销售,环保项目的技术开****、设计、施工,环保成套设备、化工原料(不含化学危险品及易制毒品)的销售。
|
一般经营项目: 计算机系统集成、应用软件开****及技术服务、技术咨询;弱电工程、消防工程、自动控制系统的设计、安装及维修;工业电视监控工程的承接;消防器材、保安器材、计算机软硬件、办公自动化设备、通讯设备、机电设备、金属材料、五金交电、汽车配件、电力配件、阀门、建筑材料、仪器仪表、电器设备的销售,环保项目的技术开****、设计、施工,环保成套设备、化工原料(不含化学危险品及易制毒品)的销售。
|