序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-01-22
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-11-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330127MA2806XK8X
|
3 | 2008-01-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 廖卫林;注册号: ********243;营业期限: 02-2-1 至 08-1-22;
|
法定代表人(负责人): 汪伟贵;注册号: ********;营业期限: 02-2-1 至 18-1-22;
|
4 | 2005-04-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:吴夏娉;身份证编号:********;经营截至日期:2005-01-31;
|
法定代表人:廖卫林;身份证编号:********;经营截至日期:2008-01-22;
|