序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡登 | 60% | 652.8万人民币 |
2 | 黄苏华 | 40% | 435.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑柏林
|
|
2 |
黄苏华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-18 | 法定代表人变更 |
钱永伟
|
郑柏林
|
2 | 2022-01-18 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区昙花庵路**号南楼***室
|
浙江省杭州市上城区昙花庵路**号南楼***室
|
3 | 2022-01-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钱永伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 黄苏华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 郑柏林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 黄苏华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-06-22 | 法定代表人变更 |
王丹丹
|
钱永伟
|
5 | 2021-06-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 黄苏华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 钱永伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 黄苏华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡登; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 黄苏华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 黄苏华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2021-06-18 | 法定代表人变更 |
胡登
|
王丹丹
|
8 | 2021-05-28 | 住所变更 |
浙江省杭州市拱墅区西城纪商务中心*幢***室
|
浙江省杭州市江干区昙花庵路**号南楼***室
|