序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 楼恒伟 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭立超
|
|
2 |
周莹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州风景园林绿化工程有限公司富阳分公司
|
陈君竹 | 2013-07-19 |
2 |
杭州风景园林绿化工程有限公司格尔木分公司
|
赵国强 | 2010-08-31 |
3 |
杭州风景园林绿化工程有限公司舟山分公司
|
林鲁西 | 2009-03-10 |
4 |
杭州风景园林绿化工程有限公司宁波办事处
|
赵策 | 2005-08-17 |
5 |
杭州风景园林绿化工程有限公司宁波江东办事处
|
赵策 | 2003-04-04 |
6 |
杭州风景园林绿化工程有限公司萧山分公司
|
凌继承 | 2001-11-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-17 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-12-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
3 | 2019-11-27 | 住所变更 |
|
|
4 | 2018-10-29 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2018-10-29 | 法定代表人变更 |
|
|
6 | 2017-09-07 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2017-09-07 | 法定代表人变更 |
|
|
8 | 2017-03-14 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2016-04-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
10 | 2013-06-14 | 法定代表人变更 |
|
|