序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州番禺雅居乐房地产开****有限公司 | 51.00441% | 3123.0万人民币 |
2 | 南京雅居乐房地产开****有限公司 | 48.99559% | 3000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈卓贤
|
|
2 |
陈卓南
|
|
3 |
陈卓喜
|
|
4 |
陆倩芳
|
|
5 |
黄锴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐渊; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陆倩芳; 证件号码: P******(*); 职位: 监事;姓名: 陈卓南; 证件号码: P******(A); 职位: 董事;姓名: 陈卓喜; 证件号码: P******(*); 职位: 董事;姓名: 陈卓贤; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长;
|
姓名: 陆倩芳; 证件号码: P******(*); 职位: 监事;姓名: 陈卓南; 证件号码: P******(A); 职位: 董事;姓名: 陈卓喜; 证件号码: P******(*); 职位: 董事;姓名: 陈卓贤; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长;姓名: 黄锴; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
2 | 2021-11-25 | 法定代表人变更 |
徐渊
|
黄锴
|
3 | 2021-11-25 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2021-03-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 南京雅居乐房地产开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 广州番禺雅居乐房地产开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; [新增]企业名称: 南京雅居乐房地产开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
5 | 2021-03-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
|
6 | 2021-03-19 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
7 | 2021-03-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:潘威萍;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:罗美凤;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*****;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:黄能文;现联络员固定电话:************;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:罗美凤;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*****;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2021-03-16 | 经营范围变更 |
房地产开****经营;房屋租赁、物业管理。
|
许可项目:房地产开****经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
9 | 2019-03-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 樊红雷; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 陆倩芳; 证件号码: P******(*); 职位: 监事姓名: 陈卓南; 证件号码: P******(A); 职位: 董事姓名: 陈卓喜; 证件号码: P******(*); 职位: 董事姓名: 陈卓贤; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长
|
姓名: 徐渊; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 陆倩芳; 证件号码: P******(*); 职位: 监事姓名: 陈卓南; 证件号码: P******(A); 职位: 董事姓名: 陈卓喜; 证件号码: P******(*); 职位: 董事姓名: 陈卓贤; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长
|
10 | 2019-03-26 | 法定代表人变更 |
樊红雷
|
徐渊
|