序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱小光 | 25.72% | 638.1132万人民币 |
2 | 谢世煌 | 24.95% | 619.0095万人民币 |
3 | 杭州诚玖投资管理合伙企业(有限合伙) | 16.89% | 419.0409万人民币 |
4 | 涂圣勇 | 10.18% | 252.5658万人民币 |
5 | 季阳 | 8.64% | 214.3584万人民币 |
6 | 陈仕潘 | 5.76% | 142.9056万人民币 |
7 | 杭州聚孝股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.6% | 114.126万人民币 |
8 | 牟健 | 3.26% | 80.8806万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱小光
|
|
2 |
谢世煌
|
|
3 |
刘伟清
|
|
4 |
陈仕潘
|
|
5 |
涂圣勇
|
|
6 |
李增钱
|
|
7 |
凌钢
|
|
8 |
叶秀丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-14 | 联系电话变更 |
******** ***********
|
******** ***********
|
2 | 2020-09-14 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路**号*幢*楼
|
浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路****号*幢F***室
|
3 | 2020-04-17 | 经营范围变更 |
服务:生物医药技术的技术开****、成果转让;生物医药产品、仪器仪表的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让:批****、零售:仪器仪表、生物化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品);货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证方可经营)。
|
一般项目:生物化工产品技术研****;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批****;医用口罩零售;医用口罩批****;医护人员防护用品零售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
4 | 2019-09-30 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州聚孝股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州诚玖投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 万鹏; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 季阳; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;姓名: 朱小光; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 涂圣勇; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;姓名: 牟健; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;姓名: 谢世煌; 出资额: ***.***万; 百分比: **.***%;姓名: 陈仕潘; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;
|
企业名称: 杭州聚孝股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;企业名称: 杭州诚玖投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 季阳; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;姓名: 朱小光; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 涂圣勇; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%;姓名: 牟健; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%;姓名: 谢世煌; 出资额: ***.***万; 百分比: **.****%;姓名: 陈仕潘; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;
|
5 | 2018-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 万鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 凌钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 叶秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱小光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 李增钱; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 谢世煌; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 邹晓云; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈仕潘; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 凌钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 刘伟清; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 叶秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱小光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 李增钱; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 涂圣勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 谢世煌; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 陈仕潘; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
6 | 2018-10-29 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州聚孝股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: **万; 百分比: *.****%企业名称: 杭州诚玖投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 万鹏; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 季阳; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 庄速珍; 出资额: **万; 百分比: *.****%姓名: 朱小光; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 涂圣勇; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 牟健; 出资额: **万; 百分比: *.****%姓名: 谢世煌; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 邹克勇; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 陈仕潘; 出资额: **万; 百分比: *.****%
|
企业名称: 杭州聚孝股权投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%企业名称: 杭州诚玖投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%姓名: 万鹏; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 季阳; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%姓名: 朱小光; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%姓名: 涂圣勇; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%姓名: 牟健; 出资额: **.****万; 百分比: *.****%姓名: 谢世煌; 出资额: ***.***万; 百分比: **.***%姓名: 陈仕潘; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%
|
7 | 2017-10-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 万鹏; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 凌钢; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 叶秀丽; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 庄速珍; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: 朱小光; 证件号码: ********; 职位: 董事长兼总经理姓名: 李增钱; 证件号码: ********; 职位: 监事会主席姓名: 谢世煌; 证件号码: ********; 职位: 副董事长姓名: 邹克勇; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 万鹏; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 凌钢; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 叶秀丽; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 朱小光; 证件号码: ********; 职位: 董事长兼总经理姓名: 李增钱; 证件号码: ********; 职位: 监事会主席姓名: 谢世煌; 证件号码: ********; 职位: 副董事长姓名: 邹晓云; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈仕潘; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]
|
8 | 2017-06-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 万鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 凌钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 叶秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 庄速珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱小光; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李增钱; 证件号码: ******************; 职位:姓名: 谢世煌; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 邹克勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
|
姓名: 万鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 凌钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 叶秀丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 庄速珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 朱小光; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 李增钱; 证件号码: ******************; 职位:姓名: 谢世煌; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 邹克勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
9 | 2017-06-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邹克勇
|
朱小光
|
10 | 2015-09-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********55982
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********54243X
|