序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州华元房地产集团有限公司 | 100% | 12566.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶光群
|
|
2 |
包鸾
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江华元星河建设有限公司瓶窑分公司
|
叶光群 | 2020-11-23 |
2 |
浙江华元星河建设有限公司武宁分公司
|
叶光群 | 2018-09-27 |
3 |
浙江华元建设置业有限公司余杭分公司
|
叶光群 | 2015-10-22 |
4 |
浙江华元星河建设有限公司桐庐分公司
|
叶光群 | 2011-07-25 |
5 |
浙江华元建设置业有限公司房产代理分公司
|
马伟峰 | 2000-11-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-03 | 名称变更 |
浙江华元建设置业有限公司
|
浙江华元星河建设有限公司
|
2 | 2016-12-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 承包:建筑工程、管道工程、地基与基础工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程;服务:房地产中介;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);经济信息咨询(除商品中介);批****、零售:金属材料、建筑材料、五金、交电、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、针、纺织品及原料、仪器仪表、计量衡器具;含下属分支机构的经营范围。;
|
一般经营项目: 承包:建筑工程、管道工程、地基与基础工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程;服务:房地产中介,经济信息咨询(除商品中介),货物装卸;批****、零售:金属材料,建筑材料,五金,交电,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),针、纺织品及原料,仪器仪表,计量衡器具;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);含下属分支机构的经营范围。;
|
3 | 2016-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:******** 组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********21389K
|
4 | 2016-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:147621389
|
统一社会信用代码:*****K
|
5 | 2015-05-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1995-5-9 至 2015-5-8;
|
营业期限: 1995-5-9 至 9999-9-9;
|
6 | 2014-01-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 夏海勇;组织机构: 包鸾 职务: 监事;夏海勇 职务: 执行董事;夏海勇 职务: 经理;
|
法定代表人(负责人): 叶光群;组织机构: 包鸾 职务: 监事;叶光群 职务: 经理;叶光群 职务: 执行董事;
|
7 | 2013-05-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 赵智权;组织机构: 包鸾 职务: 监事;赵智权 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 夏海勇;组织机构: 包鸾 职务: 监事;夏海勇 职务: 执行董事;夏海勇 职务: 经理;
|
8 | 2012-12-10 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 7566万人民币元;实收资本: 7566万人民币元;股东: 杭州华元房地产集团有限公司, 7566万;
|
注册资本: 12566万人民币元;实收资本: 12566万人民币元;股东: 杭州华元房地产集团有限公司, 12566万;
|
9 | 2011-07-13 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 承包:建筑工程、管道工程、地基与基础工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程;服务:房地产中介;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);经济信息咨询(除商品中介);批****、零售:金属材料,建筑材料,五金、交电,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),针、纺织品及原料,仪器仪表,计量衡器具。;
|
一般经营项目: 承包:建筑工程、管道工程、地基与基础工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰工程;服务:房地产中介;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);经济信息咨询(除商品中介);批****、零售:金属材料、建筑材料、五金、交电、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、针、纺织品及原料、仪器仪表、计量衡器具;含下属分支机构的经营范围。;
|
10 | 2011-01-14 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 厉文明;组织机构: 包鸾 职务: 监事;厉文明 职务: 执行董事;赵智权 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 赵智权;组织机构: 包鸾 职务: 监事;赵智权 职务: 执行董事兼总经理;
|