序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:747023171
|
统一社会信用代码:*****A
|
2 | 2014-03-17 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 郑捷; [退出]
|
法定代表人(负责人): 高勇民; [新增]
|
3 | 2014-03-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 郑捷;
|
法定代表人(负责人): 高勇民;
|
4 | 2012-12-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 陈道伟;
|
法定代表人(负责人): 郑捷;
|
5 | 2011-06-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 曹益民;
|
法定代表人(负责人): 陈道伟;
|