序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢天明 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢天明
|
|
2 |
徐莉莉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谢俊艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 谢天明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 徐莉莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 谢天明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2021-05-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:谢俊艳;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐莉莉;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:谢俊艳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:谢天明;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-05-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 谢俊艳; 出资额: **万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 谢天明; 出资额: **万; 百分比: ***%; [新增]
|
4 | 2021-05-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 谢俊艳; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
姓名: 谢俊艳; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
5 | 2021-05-08 | 注册资本(金)变更 |
****
|
**
|
6 | 2020-05-19 | 住所变更 |
浙江省杭州市萧山区蜀山街道市心南路****号****室
|
浙江省杭州市萧山区闻堰街道闻堰街道闻兴路湘湖九号大厦****室
|
7 | 2019-08-14 | 经营范围变更 |
服务:汽车租赁、机动车维修;制作、代理、****布:国内广告(除网络广告****布);批****、零售:新能源汽车销售、汽车及配件、充电桩(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:汽车租赁;制作、代理、****布:国内广告(除网络广告****布);批****、零售:新能源汽车销售、汽车及配件、充电桩;软件技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;车载电子产品及相关产品的硬件与整机的设计;电子产品、数码产品、通讯产品及相关系统的技术研****、销售;货物及技术进出口;电脑图文设计;经济信息咨询;计算机维修;计算机系统服务;计算机软件及辅助设备、电子产品的销售;票务代理;旅游信息咨询;增值电信业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-11-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐晓瑜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 谢俊艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 谢俊艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 谢天明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2018-11-21 | 法定代表人变更 |
徐晓瑜
|
谢天明
|