序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾立平 | 90% | 270万人民币 |
2 | 刘学 | 10% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘伯田
|
|
2 |
刘学
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-13 | 法定代表人变更 |
贾立平
|
刘伯田
|
2 | 2021-09-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘学; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 贾立平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 刘伯田; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 刘学; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2018-06-28 | 出资日期备案 |
姓名: 刘学; 出资日期: 2014-01-13姓名: 贾立平; 出资日期: 2014-01-13
|
姓名: 刘学; 出资日期: 2034-01-13姓名: 贾立平; 出资日期: 2034-01-13
|
4 | 2018-06-28 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
5 | 2018-06-28 | 出资比例备案 |
姓名: 刘学; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 贾立平; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 刘学; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 贾立平; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2018-06-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘学; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 贾立平; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 刘学; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 贾立平; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
7 | 2018-06-28 | 出资方式备案 |
姓名: 刘学; 出资额: **万; 出资形式: 货币姓名: 贾立平; 出资额: **万; 出资形式: 货币
|
姓名: 刘学; 出资额: **万; 出资形式: 货币姓名: 贾立平; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
|
8 | 2018-06-05 | 出资日期备案 |
姓名: 侯树文; 出资日期: 2014-01-13姓名: 贾立平; 出资日期: 2014-01-13
|
姓名: 刘学; 出资日期: 2014-01-13姓名: 贾立平; 出资日期: 2014-01-13
|
9 | 2018-06-05 | 经营范围变更 |
批****、零售:钢铁,冶金炉料,煤炭(无储存),建筑材料,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),木材,木制品,不锈钢制品,五金配件,服装,日用百货,办公用品;货物进出口(法律、行政法规禁止除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动);其他无需报经审批的一切合法项目。
|
批****、零售:钢铁,冶金炉料,煤炭(无储存),建筑材料,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),木材,木制品,不锈钢制品,五金配件,服装,日用百货,办公用品;货物进出口(法律、行政法规禁止除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动);仓储服务(除化学危险品及易爆制品);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-06-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 侯树文; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 贾立平; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 刘学; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 贾立平; 出资额: **万; 百分比: **%
|