序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞云堂 | 32.8125% | 1050万人民币 |
2 | 汪钟方 | 21.875% | 700万人民币 |
3 | 屠海兴 | 17.1875% | 550万人民币 |
4 | 吕伊丽 | 9.375% | 300万人民币 |
5 | 俞明锋 | 6.25% | 200万人民币 |
6 | 楼章兴 | 6.25% | 200万人民币 |
7 | 俞学谊 | 6.25% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞明锋
|
|
2 |
俞云堂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-04 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
2 | 2018-01-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 俞学谊; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 俞明锋; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 楼章兴; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 吕伊丽; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 屠海兴; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 汪钟方; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 章海涛; 出资额: ****万; 百分比: **.****% [退出]姓名: 俞云堂; 出资额: ****万; 百分比: **.****%姓名: 王芳; 出资额: ****万; 百分比: **.****% [退出]
|
姓名: 俞学谊; 出资额: ***万; 百分比: *.**%姓名: 俞明锋; 出资额: ***万; 百分比: *.**%姓名: 楼章兴; 出资额: ***万; 百分比: *.**%姓名: 吕伊丽; 出资额: ***万; 百分比: *.***%姓名: 屠海兴; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 汪钟方; 出资额: ***万; 百分比: **.***%姓名: 俞云堂; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
|
3 | 2018-01-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞明锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 王芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 俞云堂; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 俞明锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
4 | 2018-01-04 | 注册资本(金)变更 |
5500
|
3200( - 41.81818% )
|
5 | 2018-01-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:魏海红;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:魏海红;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:俞明锋;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:魏海红;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2016-12-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********97197
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********94053G
|
7 | 2013-09-09 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 俞学江;股东: 楼章兴, ***万;俞明锋, ***万;俞学谊, ***万;吕伊丽, ***万;石英英, ***万;俞学江, ***万;汪钟方, ***万;王芳, ***万;章海涛, ****万;俞云堂, ****万;组织机构: 石英英 职务: 监事;俞学江 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 俞明锋;股东: 楼章兴, ***万;俞明锋, ***万;俞学谊, ***万;吕伊丽, ***万;屠海兴, ***万;汪钟方, ***万;章海涛, ****万;俞云堂, ****万;王芳, ****万;组织机构: 王芳 职务: 监事;俞明锋 职务: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2013-07-11 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 1000万;实收资本: 1000万;股东: 石英英, 450万;俞学江, 550万;
|
注册资本: 5500万;实收资本: 5500万;股东: 楼章兴, 200万;俞明锋, 200万;俞学谊, 200万;吕伊丽, 300万;石英英, 450万;俞学江, 550万;汪钟方, 700万;王芳, 850万;章海涛, 1000万;俞云堂, 1050万;
|