序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘波 | 50% | 2502.5万人民币 |
2 | 宋晓峰 | 50% | 2502.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘波
|
|
2 |
宋晓峰
|
|
3 |
周增志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-12 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 刘波、宋晓峰;清算组负责人: 刘波;地址: 西湖区古墩路***号***室;联系方式: ***********
|
2 | 2016-12-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********53393X
|
3 | 2015-06-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
法定代表人(负责人): 刘波;股东: 刘波, ****.*万;宋晓峰, ****.*万;组织机构: 刘波 职务: 执行董事;宋晓峰 职务: 监事;周增志 职务: 经理;
|
4 | 2015-02-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
法定代表人(负责人): 鲁丁;股东: 周增志, ***.****万;朱金龙, ***.****万;钱林忠, ****.***万;鲁丁, ****.*万;组织机构: 鲁丁 职务: 执行董事兼总经理;周增志 职务: 监事;
|
5 | 2015-01-21 | 投资人(股权)变更 |
|
股东: 周增志, ****.**万;刘波, ****.**万;组织机构: 刘波 职务: 执行董事兼总经理;周增志 职务: 监事;
|
6 | 2014-05-23 | 注册资本(金)变更 |
|
注册资本: 5005万;实收资本: 0万;股东: 张军, 750.75万;宋晓峰, 1126.12万;刘波, 3128.13万;
|
7 | 2014-04-09 | 其他事项备案 |
|
刘波 62.5%,宋晓峰 22.5%,张军家 15%
|