序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王斌 | 90% | 619.2万人民币 |
2 | 王钊德 | 10% | 68.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王钊德
|
|
2 |
王斌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州德美彩印有限公司九堡分公司
|
徐动梅 | 2000-06-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-08-20 | 投资人(股权)备案 |
股东: 王斌, **万;王钊德, ***万;分支机构: 杭州德美彩印有限公司九堡分公司,
|
股东: 王钊德, **.*万;王斌, ***.*万;分支机构: 杭州德美彩印有限公司九堡分公司,
|
2 | 2009-06-05 | 经营范围变更 |
经营范围: 包装装璜、其他印刷品印刷(有效期至2008年底);制造 加工:纸箱,纸盒;批**** 零售:服装,塑料袋,纸张;其他无需报经审批的一切合法项目。***;
|
经营范围: 包装装璜、其他印刷品印刷(有效期至2012年底);制造 加工:纸箱,纸盒;批**** 零售:服装,塑料袋,纸张;其他无需报经审批的一切合法项目。***;
|
3 | 2008-04-08 | 投资人(股权)备案 |
股东: 邵秋祥, **万; [退出]张惠良, **万; [退出]王钊德, ***万;组织机构: 王钊德 职务: 执行董事;王钊德 职务: 总经理;张惠良 职务: 监事; [退出]分支机构: 杭州德美彩印有限公司九堡分公司,
|
股东: 王斌, **万; [新增]王钊德, ***万;组织机构: 王斌 职务: 监事; [新增]王钊德 职务: 执行董事;王钊德 职务: 总经理;分支机构: 杭州德美彩印有限公司九堡分公司,
|
4 | 2008-04-08 | 注册号升级 |
注册号: ********633;
|
注册号: ********;
|
5 | 2007-06-07 | 经营范围变更 |
经营范围: 包装装璜、其他印刷品印刷(有效期至2006年底);制造 加工:纸箱,纸盒;批**** 零售:服装,塑料袋,纸张;其他无需报经审批的一切合法项目。***;
|
经营范围: 包装装璜、其他印刷品印刷(有效期至2008年底);制造 加工:纸箱,纸盒;批**** 零售:服装,塑料袋,纸张;其他无需报经审批的一切合法项目。***;
|
6 | 2006-07-21 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 赵子宝;股东: 邵秋祥, **万;张惠良, **万;戚文忠, ***万;组织机构: 张惠良 职务: 监事;赵子宝 职务: 执行董事;赵子宝 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 王钊德;股东: 邵秋祥, **万;张惠良, **万;王钊德, ***万;组织机构: 王钊德 职务: 执行董事;王钊德 职务: 总经理;张惠良 职务: 监事;
|
7 | 2006-02-23 | 投资人(股权)备案 |
股东: 邵秋祥, **万;张惠良, **万;王钊德, ***万; [退出]
|
股东: 邵秋祥, **万;张惠良, **万;戚文忠, ***万; [新增]
|
8 | 2005-06-09 | 法定代表人变更 |
姓名: 胡绍富;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 总经理
|
姓名: 徐幼梅;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
9 | 2005-06-09 | 法定代表人变更 |
姓名: 朱纪林;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
姓名: 胡绍富;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 总经理
|
10 | 2005-06-09 | 法定代表人变更 |
姓名: 王钊德;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
姓名: 胡绍富;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事
|