序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 元小琴 | 28% | 448.0万人民币 |
2 | 陈少华 | 18% | 288.0万人民币 |
3 | 孙耀鹏 | 18% | 288.0万人民币 |
4 | 金卫土 | 18% | 288.0万人民币 |
5 | 余燕花 | 10% | 160.0万人民币 |
6 | 薛鼎 | 8% | 128.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
元小琴
|
|
2 |
余燕花
|
|
3 |
金卫土
|
|
4 |
陈少华
|
|
5 |
孙耀鹏
|
|
6 |
薛鼎
|
|
7 |
袁为国
|
|
8 |
顾雪琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-15 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2016-04-22 | 名称变更 |
|
|
3 | 2016-01-18 | 注册资本(金)变更 |
|
|
4 | 2015-10-08 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2015-10-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
6 | 2015-03-17 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2013-06-03 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2013-03-25 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
9 | 2011-03-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
10 | 2010-01-27 | 实收资本变更 |
|
|