序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-16 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 余光辉; [退出]
|
法定代表人(负责人): 王波; [新增]
|
2 | 2016-08-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 余光辉;
|
法定代表人(负责人): 王波;
|
3 | 2016-06-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********66470
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********93189T
|
4 | 2015-04-28 | 营业场所变更 |
住所: 上城区西湖大道**号****乙室
电话:
|
住所: 前进街道绿荫路***号 电话:
|
5 | 2012-07-31 | 营业场所变更 |
住所: 上城区西湖大道**号*层***室
电话:
|
住所: 上城区西湖大道**号****乙室 电话:
|
6 | 2012-04-09 | 营业场所变更 |
住所: 杭州市下城区中山北路**号仙林福座***座
法定代表人(负责人): 金伟平
营业期限: ****-*-** 至 ****-**-*
电话:
|
住所: 上城区西湖大道**号*层***室 法定代表人(负责人): 余光辉 营业期限: ****-*-** 至 ****-*-* 电话:
|
7 | 2010-02-08 | 企业类型变更 |
企业类型: 其他有限责任公司分公司(外商投资企业与内资合资);
营业期限: 2009-5-27 至 2010-10-9;
|
企业类型: 有限责任公司分公司(自然人投资或控股); 营业期限: 2009-5-27 至 2030-10-9;
|
8 | 2009-11-12 | 名称变更 |
企业名称: 义乌至诚工程咨询有限责任公司杭州分公司;
|
企业名称: 浙江至诚工程咨询有限责任公司杭州分公司;
|