序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 香港太子陶瓷有限公司 | 100% | 1200.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林当来
|
|
2 |
王峰铭
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
金元陶瓷(中国)有限公司昆明经营部
|
陈阿坤 | 2003-06-23 |
2 |
金元陶瓷(中国)有限公司厦门经营部
|
陈阿坤 | 2001-11-04 |
3 |
金元陶瓷(中国)有限公司成都经营部
|
陈阿坤 | 2000-12-15 |
4 |
金元陶瓷(中国)有限公司广州经营部
|
陈阿坤 | 2000-10-12 |
5 |
金元陶瓷(中国)有限公司长沙经营部
|
王峰铭 | 2000-09-27 |
6 |
金元陶瓷(中国)有限公司重庆经营部
|
陈阿坤 | 2000-07-05 |
7 |
金元陶瓷(中国)有限公司南京经营部
|
陈阿坤 | 2000-06-26 |
8 |
金元陶瓷(中国)有限公司济南经营部
|
陈阿坤 | 2000-05-15 |
9 |
金元陶瓷(中国)有限公司武汉经营部
|
陈阿坤 | 2000-04-20 |
10 |
金元陶瓷(中国)有限公司沈阳经营部
|
陈阿坤 | 1999-07-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2000-05-31 | 分支机构变更 |
分支机构:杭州经营部上海经营部深圳经营部厦门经营部无锡经营部北京经营部沈阳经营部成都经营部武汉经营部
|
分支机构:杭州经营部上海经营部深圳经营部厦门经营部无锡经营部北京经营部沈阳经营部成都经营部武汉经营部济南经营部南京经营部天津经营部重庆经营部西安经营部广州经营部石家庄经营部太原经营部郑州经营部长春经营部合肥经营部福州经营部长沙经营部南昌经营部昆明经营部
|
2 | 2000-04-06 | 分支机构变更 |
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部杭州经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部无锡第二经营部深圳第二经营部沈阳第二经营部成都第二经营部
|
分支机构:杭州经营部上海经营部深圳经营部厦门经营部无锡经营部北京经营部沈阳经营部成都经营部武汉经营部
|
3 | 2000-03-16 | 分支机构变更 |
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部无锡第二经营部深圳第二经营部沈阳第二经营部成都第二经营部
|
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部杭州经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部无锡第二经营部深圳第二经营部沈阳第二经营部成都第二经营部
|
4 | 1999-10-19 | 名称变更 |
企业名称:杭州太子陶瓷有限公司;
|
企业名称:金元陶瓷(中国)有限公司;
|
5 | 1999-06-05 | 分支机构变更 |
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部无锡第二经营部深圳第二经营部沈阳第二经营部
|
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部无锡第二经营部深圳第二经营部沈阳第二经营部成都第二经营部
|
6 | 1999-06-01 | 分支机构变更 |
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部无锡第二经营部深圳第二经营部
|
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部无锡第二经营部深圳第二经营部沈阳第二经营部
|
7 | 1999-04-05 | 住所(营业场所、地址)变更 |
经营场所:浙江省杭州钱江投资区市北区建设一路北侧法定代表人:林荣德总经理:陈正升副董事长:林当来副总经理:王峰铭电话:
|
经营场所:萧山经济技术开****区万兴路法定代表人:林当来王峰铭副董事长:无副总经理:无电话:
|
8 | 1998-12-03 | 分支机构变更 |
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部无锡第二经营部
|
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部无锡第二经营部深圳第二经营部
|
9 | 1998-09-22 | 分支机构变更 |
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部
|
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部
|
10 | 1998-08-10 | 分支机构变更 |
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部
|
分支机构:沈阳经营部北京经营部昆山经营部深圳经营部广州经营部青岛经营部济南经营部厦门经营部福州经营部武汉经营部成都经营部重庆经营部上海经营部大连经营部无锡经营部南通经营部苏州经营部天津经营部石家庄经营部哈尔滨经营部长春经营部南京经营部合肥经营部南昌经营部郑州经营部长沙经营部海口经营部北京第二经营部上海第二经营部厦门第二经营部无锡第二经营部
|