序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李卫国 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李卫国
|
|
2 |
叶娅
|
|
3 |
叶国元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2018-09-13 | 章程备案 |
|
|
3 | 2018-09-13 | 法定代表人变更 |
李卫国
|
李卫国
|
4 | 2018-09-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李卫国; 出资额: ***万; 百分比: **.****%姓名: 叶娅; 出资额: *万; 百分比: *.****% [退出]
|
姓名: 李卫国; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
5 | 2016-09-30 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 10万人民币元;股东: 李卫国, 5万;叶娅, 5万;
|
注册资本: 300万人民币元;股东: 叶娅, 5万;李卫国, 295万;
|
6 | 2016-08-18 | 投资人(股权)备案 |
股东: 叶国元, *万; [退出]叶娅, *万;
|
股东: 李卫国, *万; [新增]叶娅, *万;
|
7 | 2016-07-29 | 住所变更 |
住所: 杭州余杭区良渚镇崇福村顾家埠
法定代表人(负责人): 叶国元
营业期限: ****-**-** 至
组织机构: 叶国元 职务: 执行董事兼总经理 叶娅 职务: 监事
|
住所: 杭州余杭区良渚街道崇福村顾家埠
法定代表人(负责人): 李卫国
营业期限: ****-**-** 至 ****-**-**
组织机构: 李卫国 职务: 执行董事 叶国元 职务: 经理 叶娅 职务: 监事
|
8 | 2016-07-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********96822H
|